KRS 0000109443
NIP6851993719
REGON37047341800000
NazwaFIRMA BIK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaFIRMA BIK
Data rejestracji 26 kwi 2002 (22 lata temu) 26 kwi 2002
Data usunięcia 15 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MŁYNARSKA, 4 A, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2250000
Dane podatkowe
NIP 6851993719
data rejestracji 01 wrz 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 mar 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #3103Z PRODUKCJA MATERACÓW #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHMARIUSZ PASTERCZYK
Beneficjent
PIOTR KONRAD HELIŃSKI
reprezentant
RYSZARD PASTERCZYK
Beneficjent
ALICJA HANSEN
Beneficjent
HUBERT EDWARD BIK
Beneficjent
WANDA ZOFIA BIK
Beneficjent
EDWARD BIK
Beneficjent
AGNIESZKA DOROTA BIK BŁAŻOWSKA
Beneficjent
MARIAN JÓZEF OKULARCZYK
Prokurent
2017-02-01
2018-05-25
SAMODZIELNA
AGNIESZKA DOROTA BIK BŁAŻOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-26
2023-02-15
HUBERT EDWARD BIK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-26
2023-02-15
JÓZEF JAN KOWAL
Członek Organu Nadzoru
2004-06-23
2008-08-07
EDWARD STANISŁAW BIK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-07
2014-09-19
WANDA ZOFIA BIK
Członek Organu Nadzoru
2014-09-19
2023-02-15
MAREK RYSZARD NIEDŹWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-26
2004-06-23
PIOTR KONRAD HELIŃSKI
Powiernik
2018-05-25
2023-02-15
MARIUSZ PASTERCZYK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
RYSZARD PASTERCZYK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ALICJA HANSEN
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
JEDNA AKCJA IMIENNA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU (AKCE SERII A - 447000 SZT)
HUBERT EDWARD BIK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
JEDNA AKCJA IMIENNA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU (AKCE SERII A - 200000 SZT)
WANDA ZOFIA BIK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
JEDNA AKCJA IMIENNA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU (AKCE SERII A - 136000 SZT)
EDWARD BIK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
JEDNA AKCJA IMIENNA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU (AKCJE SERII A - 1000 SZT)
AGNIESZKA DOROTA BIK BŁAŻOWSKA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
JEDNA AKCJA IMIENNA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU (AKCE SERII A - 216000 SZT)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST PREZES JEDNOOSOBOWO LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
EDWARD STANISŁAW BIK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-26
2005-11-10
MIROSŁAWA MAJKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-26
2007-11-12
MAREK PIOTR HAJDUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-26
2007-11-12
MAREK PIOTR HAJDUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-12
2014-11-05
WANDA ZOFIA BIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-26
2014-09-19
RYSZARD PASTERCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-26
2014-11-05
MARIA TERESA OSTALECKA HAP
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-10
2007-11-12
MARIA TERESA OSTALECKA HAP
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-12
2014-11-05
EDWARD BIK
PREZES ZARZĄDU
2014-09-19
2023-02-15
HUBERT EDWARD BIK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2014-11-05
2017-02-01
2022
2022-01-01
2022-12-02
2022-12-02
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
H. Koszty finansowe | 0 |
J. Podatek dochodowy | 3765442.5 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
Aktywa razem | 0 |
2002-04-26
2018-05-25
FIRMA BIK SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie