KRS 0000109433
NIP5840450245
REGON19028341800000
Nazwa"ISO-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaISO-SERVICE
Data rejestracji 24 kwi 2002 (22 lata temu) 24 kwi 2002
Data usunięcia 25 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOWALSKA, 2, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHJAN PIASEK
Prokurent
2002-04-24
2005-03-01
PROKURA SAMOISTNA
WALDEMAR WIERZBICKI
Prokurent
2005-03-01
2006-06-13
PROKURA SAMOISTNA
EWA PETERSSON
Prokurent
2006-06-13
2013-03-06
SAMOISTNA
EWA HALINA PETERSSON
Likwidator
2013-03-06
2014-02-25
ROY ARTUR PETERSSON
Wspólnik
2002-04-24
2007-04-24
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.500,00 ZŁOTYCH
MIKAEL STIG KARBRANT
Wspólnik
2002-04-24
2014-02-25
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500,00 ZŁOTYCH
KENT BERNE STERNHEDEN
Wspólnik
2002-04-24
2005-12-08
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.400,-ZŁOTYCH
EWA HALINA PETERSSON
Wspólnik
2007-04-24
2014-02-25
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.500,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MIKAEL STIG KARBANT
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-24
2006-02-14
EWA HALINA PETERSSON
PREZES ZARZĄDU
2012-05-07
2013-03-06
ROY ARTUR PETERSSON
PREZES ZARZĄDU
2002-04-24
2012-05-07
2002-04-24
2013-03-06
"ISO-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie