KRS 0000109417
REGON97001137200000
Nazwa"SOLIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOLIMPEX
Data rejestracji 25 kwi 2002 (22 lata temu) 25 kwi 2002
Data usunięcia 31 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FABRYCZNA, 1, NOWA SÓL, 67-100, NOWA SÓL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1155000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJJERZY PŁONKA
Wspólnik
2002-04-25
2017-05-31
770 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 385000,00 ZŁ.
LECH JAN PISARCZYK
Wspólnik
2002-04-25
2017-05-31
770 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 385000,00 ZŁ.
ROMUALD POPŁAWSKI
Wspólnik
2002-04-25
2017-05-31
770 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 385000,00 ZŁ.
ADRIAN GRZEGORZ WYKURZ
Prokurent
2002-08-29
2003-10-17
SAMOISTNA
RAFAŁ MARIUSZ WALIŁKO
Prokurent
2002-08-29
2003-10-17
SAMOISTNA
JAN MICHAŁ GÓRALSKI
Likwidator
2003-10-17
2004-01-19
JERZY PŁONKA
Likwidator
2004-01-19
2017-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU.
LECH JAN PISARCZYK
PREZES
2002-04-25
2003-10-17
2002-04-25
2003-10-17
"SOLIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie