KRS 0000109375
NIP8420003392
REGON00044767500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLINCZA "BUDOWLANA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLINCZA "BUDOWLANA"
Data rejestracji 24 kwi 2002 (22 lata temu) 24 kwi 2002
Data usunięcia 29 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ZAUŁEK DROZDOWY, 2, BYTÓW, 77-100, BYTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9112Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOHENRYK JANKOWSKI
Likwidator
2005-12-23
2011-04-29
TADEUSZ ADAM WICHER
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2011-04-29
JAN EUGENIUSZ SIEPRAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2011-04-29
ZYGFRYD KONRAD KOBIELA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2011-04-29
RYSZARD BALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2011-04-29
LECH STANISŁAW KOŁASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2004-05-31
MARIAN JÓZEF ŻMUDA TRZEBIATOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2011-04-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB JEGO ZASTĘPCA, WZGLĘDNIE PREZES LUB JEGO ZASTĘPCA I USTANOWIONY PEŁNOMOCNIK.
STANISŁAW MALEK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-24
2003-07-30
ANDRZEJ HENRYK GRABOWSKI
Z-CA PREZESA
2002-04-24
2005-01-28
ANDRZEJ ADAM KURKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-24
2005-12-23
LECH STANISŁAW KOŁASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-30
2005-01-28
HENRYK JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-28
2005-12-23
MARIAN PAWŁOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2005-01-28
2005-12-23
2002-04-24
2005-12-23
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "BUDOWLANA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie