KRS 0000109254
NIP6710100926
REGON00034924000000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 30 kwi 2002 (22 lata temu) 30 kwi 2002
Data usunięcia 28 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KOŁOBRZESKA, 7, SIEMYŚL, 78-123, SIEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUWIESŁAWA CHOJNACKA
Członek Organu Nadzoru
2010-08-25
2014-07-21
DARIUSZ BARGIEL
Członek Organu Nadzoru
2002-04-30
2002-11-05
FRANCISZEK SZAL
Członek Organu Nadzoru
2002-04-30
2002-11-05
JAN MARIAN MAŚLACH
Członek Organu Nadzoru
2002-04-30
2002-11-05
JOLANTA BARBARA SAWARSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-30
2006-11-02
MARIA LUDWIKA SIWA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-30
2006-11-02
LEON JERZY MACIEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-30
2002-11-05
STANISŁAW MIROSŁAW MILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-30
2002-11-05
STANISŁAW KAŚKÓW
Członek Organu Nadzoru
2002-04-30
2002-11-05
ALINA KOPERSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2006-11-02
ADAM SICHAU
Likwidator
2015-07-06
2016-04-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
MARIAN LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-30
2009-05-19
STANISŁAW RYLOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-30
2009-01-16
TERESA SICHAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-30
2010-06-08
STANISŁAW ZBIGNIEW KLIMKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-16
2015-07-06
WIESŁAWA CHOJNACKA
CZŁONEK
2013-07-09
2015-07-06
MICHAŁ HRYB
ODDELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2010-06-08
2010-08-25
TERESA SICHAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-25
2013-07-09
CZESŁAW JÓZEF MACIEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-08-25
2011-11-02
2002-04-30
2015-07-06
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie