KRS 0000109206
NIP6710014807
REGON33009758000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "ZGODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "ZGODA"
Data rejestracji 07 maj 2002 (22 lata temu) 07 maj 2002
Data usunięcia 27 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 19, STARY BOREK, 78-132, GRZYBOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400200,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6710014807
data rejestracji 30 lis 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4723Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKISTANISŁAWA JANINA BIEDRZYCKA
Beneficjent
JADWIGA DĘBIEC
Beneficjent
MARIA ELŻBIETA ZDANOWICZ
Beneficjent
MARZENA HANNA MIELCZAREK
Beneficjent
ROMAN CZESŁAW WOJTASIK
Beneficjent
ROMAN CZESŁAW WOJTASIK
reprezentant
ROMAN CZESŁAW WOJTASIK
Wspólnik
2002-05-07
2022-05-27
801 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.100 ZŁOTYCH
MARZENA HANNA MIELCZAREK
Wspólnik
2002-05-07
2022-05-27
801 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.100 ZŁ
MARIA ELŻBIETA ZDANOWICZ
Wspólnik
2002-05-07
2022-05-27
800 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 ZŁ.
JADWIGA DĘBIEC
Wspólnik
2002-05-07
2022-05-27
800 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 ZŁOTYCH
STANISŁAWA JANINA BIEDRZYCKA
Wspólnik
2002-05-07
2022-05-27
800 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 ZŁOTYCH
EDWARD STĘPIEŃ
Prokurent
2002-05-07
2022-05-27
JEDNOOSOBOWA
ADAM ZENON GZYL
Powiernik
2016-02-05
2022-05-27
STANISŁAWA JANINA BIEDRZYCKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JADWIGA DĘBIEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIA ELŻBIETA ZDANOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARZENA HANNA MIELCZAREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ROMAN CZESŁAW WOJTASIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
ROMAN CZESŁAW WOJTASIK
PREZES SPÓŁKI
2002-05-07
2022-05-27
MARZENA HANNA MIELCZAREK
ZASTĘPCA PREZESA
2002-05-07
2014-12-31
MARIA ELŻBIETA ZDANOWICZ
ZASTĘPCA PREZESA
2002-05-07
2002-10-01
JADWIGA DĘBIEC
ZASTĘPCA PREZESA
2002-10-01
2012-08-08
2002-05-07
2016-02-05
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZETWÓRSTWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH "ZGODA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie