KRS 0000108888
REGON00839703700000
NazwaZESPÓŁ NAUKOWO-BADAWCZY AGREKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZESPÓŁ NAUKOWO-BADAWCZY AGREKOL
Data rejestracji 29 maj 2002 (22 lata temu) 29 maj 2002
Data usunięcia 16 sty 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 536, WOLA BATORSKA, 30-006, WOLA BATORSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #7310E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #0112B UPRAWA WARZYW I SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #2862Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCHEDWARDA EWA GWIZDEK
Wspólnik
2002-05-29
2003-01-16
OSIEMNAŚCIE UDZIAŁÓW PO PIĘĆ ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: DZIEWIĘĆDZIESIĄT ZŁ
EWA MAGDALENA SURÓWKA
Wspólnik
2002-05-29
2003-01-16
SZESNAŚCIE UDZIAŁÓW PO PIĘĆ ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: OSIEMDZIESIĄT ZŁ
ANDRZEJ SURÓWKA
Wspólnik
2002-05-29
2003-01-16
DZIESIĘĆ UDZIAŁÓW PO PIĘĆ ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: PIĘĆDZIESIĄT ZŁ
JAN KRÓLCZYK
Wspólnik
2002-05-29
2003-01-16
PIĘĆ UDZIAŁÓW PO PIĘĆ ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: DWADZIEŚCIA PIĘĆ ZŁ
EWA SURÓWKA
Likwidator
2002-10-07
2003-01-16
JAN KRÓLCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-29
2003-01-16
ANDRZEJ HERYAN
Członek Organu Nadzoru
2002-05-29
2003-01-16
EDWARDA GWIZDEK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-29
2003-01-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: SAMODZIELNIE WYSTĘPUJĄCY PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU- DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA ŁĄCZNIE DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK, JAK RÓWNIEŻ SAMODZIELNIE WYSTĘPUJĄCY DYREKTOR ODDZIAŁU - W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANEGO ODDZIAŁU SPÓŁKI.
ANDRZEJ SURÓWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-29
2002-10-07
JOLANTA MATCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-29
2002-10-07
EWA SURÓWKA
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU - DYREKTOR
2002-05-29
2002-10-07
2002-05-29
2002-10-07
ZESPÓŁ NAUKOWO-BADAWCZY AGREKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie