KRS 0000108635
NIP7791068190
REGON00842015000000
NazwaLECZNICA DLA ZWIERZĄT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLECZNICA DLA ZWIERZĄT
Data rejestracji 24 kwi 2002 (22 lata temu) 24 kwi 2002
Data usunięcia 15 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUNWALDZKA, 248, POZNAŃ, 60 - 166, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7791068190
data rejestracji 01 sty 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 kwi 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJAROSŁAW PARYZEK
Beneficjent
MACIEJ NOWAK
Beneficjent
MARIAN RATAJCZAK
reprezentant
MACIEJ NOWAK
reprezentant
MARIAN RATAJCZAK
Beneficjent
JAROSŁAW PARYZEK
reprezentant
JANUSZ MICHAŁ BURA
Wspólnik
2002-04-24
2005-10-19
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8500 ZŁ.
GRZEGORZ CEZARY WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2002-04-24
2005-02-11
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8500 ZŁ.
MACIEJ WŁADYSŁAW NOWAK
Wspólnik
2002-04-24
2024-04-15
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
JAROSŁAW DARIUSZ PARYZEK
Wspólnik
2002-04-24
2024-04-15
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
FRANCISZEK KWINECKI
Wspólnik
2002-04-24
2017-10-17
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8500 ZŁ.
MARIAN WOJCIECH RATAJCZAK
Wspólnik
2002-04-24
2024-04-15
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
MARIAN WOJCIECH RATAJCZAK
Likwidator
2023-12-14
2024-04-15
JAROSŁAW DARIUSZ PARYZEK
Likwidator
2023-12-14
2024-04-15
JAROSŁAW PARYZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MACIEJ NOWAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIAN RATAJCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIAN WOJCIECH RATAJCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-02
2023-12-14
JAROSŁAW DARIUSZ PARYZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-02
2023-12-14
MACIEJ WŁADYSŁAW NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-24
2023-12-14
JANUSZ MICHAŁ BURA
WICEPREZES
2002-04-24
2004-06-02
GRZEGORZ CEZARY WOJCIECHOWSKI
WICEPREZES
2002-04-24
2004-06-02
2002-04-24
2023-12-14
LECZNICA DLA ZWIERZĄT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie