KRS 0000108631
NazwaZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "FRANCISZÓW - SAD" WE FRANCISZKOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "FRANCISZÓW - SAD" WE FRANCISZKOWIE
Data rejestracji 23 kwi 2002 (22 lata temu) 23 kwi 2002
Data usunięcia 01 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres SZKOLNA, 47, FRANCISZKÓW, 21-007, MEŁGIEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (47)
#0112A UPRAWA WARZYW #0112B UPRAWA WARZYW I SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #1532Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #1533A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Z WYJATKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ. #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #2010B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA #2040Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5122Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #5131Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5211 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #5262A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6603Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAGRZEGORZ FLIS
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2008-05-27
GRAŻYNA MICHALSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2012-01-11
ZYGFRYD GEIZLER
Członek Organu Nadzoru
2005-05-11
2012-01-11
MAŁGORZATA JURAK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-27
2012-01-11
GRZEGORZ BESZTAK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2005-05-11
JÓZEF GUMIENICZEK
Likwidator
2012-01-11
2015-12-01
MAREK PYDA
Likwidator
2012-01-11
2015-12-01
ROBERT BESZTAK
Likwidator
2012-01-11
2015-12-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ZRZESZENIA SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
TADEUSZ BESZTAK
PREZES
2002-04-23
2005-05-11
RYSZARD PYDA
ZASTĘPCA PREZESA
2002-04-23
2005-05-11
RYSZARD PYDA
PREZES
2005-05-11
2008-05-27
JERZY BRZUSTEWICZ
SKARBNIK
2002-04-23
2005-05-11
GRZEGORZ TOMASZ BESZTAK
ZASTĘPCA PREZESA
2005-05-11
2008-05-27
WALDEMAR CHYLIŃSKI
SKARBNIK
2005-05-11
2008-05-27
RENATA JAROSZ
CZŁONEK
2005-05-11
2008-05-27
ROBERT MAREK BESZTAK
PREZES
2008-05-27
2012-01-11
PIOTR PAZDRAK
ZASTĘPCA PREZESA
2008-05-27
2012-01-11
JOANNA JANICKA
CZŁONEK
2008-05-27
2012-01-11
2002-04-23
2012-01-11
ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "FRANCISZKÓW - SAD" WE FRANCISZKOWIE
2002-04-23
2005-05-11
70, FRANCISZKÓW, 21-007, MEŁGIEW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie