KRS 0000108319
NIP6790005519
REGON35055537900000
NazwaSANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSANITEX
Data rejestracji 09 maj 2002 (22 lata temu) 09 maj 2002
Data usunięcia 15 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PÓŁŁANKI, 23, KRAKÓW, 30-700, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6790005519
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 sie 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLISTANISŁAW MARIAN BUREK
Wspólnik
2002-05-09
2023-09-15
67 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 3.350,00 ZŁ
EWA LIDIA TURECKA
Wspólnik
2002-05-09
2023-09-15
14 UDZIAŁÓW W WYSOKOŚCI 700,00 ZŁ
TERESA BOGUSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2023-09-15
KAZIMIERZ JÓZEF WĄS
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2023-09-15
MAŁGORZATA BOŻENA DZIURDZIA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-09
2023-09-15
JÓZEF JARZYNKA
Powiernik
2002-08-02
2003-02-11
STANISŁAW BUREK
OSOBA POWOŁANA W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPADŁEGO
2002-08-02
2003-02-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE
STANISŁAW MARIAN BUREK
PREZES
2002-05-09
2002-08-02
WIESŁAW EDWARD DZIWLIK
WICEPREZES
2002-05-09
2002-08-02
STANISŁAW MARIAN BUREK
PREZES
2003-02-11
2023-06-01
WIESŁAW EDWARD DZIWLIK
WICEPREZES
2003-02-11
2023-06-01
2002-05-09
2023-09-15
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-09
2023-09-15
SANITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-09
2023-09-15
PÓŁŁANKI, 23, KRAKÓW, 30-700, KRAKÓW, POLSKA
2002-05-09
2023-09-15
4533A - WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI
2002-05-09
2023-09-15
4533B - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH
2002-05-09
2023-09-15
4533C - WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH
2002-05-09
2023-09-15
4521C - WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH
2002-05-09
2023-09-15
4521A - WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2002-05-09
2023-09-15
7420A - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
2002-05-09
2023-09-15
4532Z - WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie