KRS 0000108243
NIP9371243569
REGON07070948000000
NazwaCHŁODNIE SKŁADOWE KUBICA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaCHŁODNIE SKŁADOWE KUBICA
Data rejestracji 19 kwi 2002 (22 lata temu) 19 kwi 2002
Data usunięcia 12 mar 2024 12 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WILKOWSKA, 740, RYBARZOWICE, 43-378, RYBARZOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9371243569
data rejestracji 15 lip 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWGRAŻYNA KUBICA
Beneficjent
JANUSZ KUBICA
Beneficjent
GRAŻYNA KUBICA
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
GRAŻYNA MARIA KUBICA
Wspólnik
2002-04-19
2024-03-12
JANUSZ WOJCIECH KUBICA
Wspólnik
2002-04-19
2024-03-12
BARTŁOMIEJ KUBICA
Wspólnik
2003-04-23
2022-09-09
INGA KAMILA KUBICA JOJCZYK
Wspólnik
2003-04-23
2018-04-10
GRAŻYNA KUBICA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JANUSZ KUBICA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.
GRAŻYNA MARIA KUBICA
Członek Organu Reprezentacji
2002-04-19
2024-03-12
JANUSZ WOJCIECH KUBICA
Członek Organu Reprezentacji
2002-04-19
2024-03-12
BARTŁOMIEJ KUBICA
Członek Organu Reprezentacji
2003-04-23
2022-09-09
INGA KAMILA KUBICA JOJCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2003-04-23
2018-04-10
2002-04-19
2018-04-10
CHŁODNIE SKŁADOWE "DELICO" KUBICA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie