KRS 0000107830
NIP7962401674
REGON67201969000000
Nazwa"PEPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPEPE
Data rejestracji 18 kwi 2002 (22 lata temu) 18 kwi 2002
Data usunięcia 10 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓLOWEJ JADWIGI, 9, RADOM, 26-617, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8514E DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWACŁAW STANISŁAW SIERANT
Wspólnik
2002-04-18
2006-12-14
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
PAWEŁ MICHAŁ KLECHA
Wspólnik
2002-04-18
2020-02-10
59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29500,00 ZŁOTYCH
JÓZEF RAFAŁ KAPŁON
Wspólnik
2002-04-18
2006-12-14
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
PIOTR WACŁAW SIERANT
Wspólnik
2006-12-14
2020-02-10
59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29500,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ MICHAŁ KLECHA
Likwidator
2008-04-30
2020-02-10
WACŁAW STANISŁAW SIERANT
Likwidator
2008-04-30
2020-02-10
PIOTR WACŁAW SIERANT
Likwidator
2008-04-30
2020-02-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
PIOTR WACŁAW SIERANT
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-18
2006-12-14
PIOTR WACŁAW SIERANT
V-CE PREZES ZARZĄDU
2006-12-14
2008-04-30
WACŁAW STANISŁAW SIERANT
PREZES ZARZĄDU
2006-12-14
2008-04-30
PAWEŁ MICHAŁ KLECHA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2006-12-14
2008-04-30
PAWEŁ MICHAŁ KLECHA
PREZES ZARZĄDU
2002-04-18
2006-12-14
2002-04-18
2008-04-30
"PEPE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie