KRS 0000107750
REGON89109913200000
Nazwa"AJK ENTERPRISES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAJK ENTERPRISES
Data rejestracji 17 kwi 2002 (22 lata temu) 17 kwi 2002
Data usunięcia 17 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ------, ------, WAŁBRZYCH, ------, ------, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 364000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓWKRZYSZTOF JERZY KLIMCZAK
Wspólnik
2002-04-17
2021-02-17
364 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 182.000 ZŁ (STO OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
KRYSTYNA KLIMCZAK
Wspólnik
2002-04-17
2021-02-17
364 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 182.000 ZŁ (STO OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
KRYSTYNA KLIMCZAK
Prokurent
2002-04-17
2008-10-29
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU; 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF JERZY KLIMCZAK
PREZES
2002-04-17
2008-10-29
2002-04-17
2014-03-26
PRZESKOK, 14A, WAŁBRZYCH, 58-303, WAŁBRZYCH, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie