KRS 0000107518
REGON00801321000000
Nazwa"OMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOMNIA
Data rejestracji 26 kwi 2002 (22 lata temu) 26 kwi 2002
Data usunięcia 28 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIELNA, 10, TYNIEC MAŁY, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃRYSZARD LORENS
Wspólnik
2002-04-26
2006-05-23
62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000,00 ZŁ.
GRZEGORZ KAZULA
Wspólnik
2002-04-26
2010-09-28
118 (STO OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 59.000 (PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
RYSZARD LORENS
Prokurent
2002-04-26
2006-01-13
SAMOISTNA
GRAŻYNA WOJNOWSKA
Prokurent
2006-01-13
2006-05-23
SAMOISTNA
IGA KAZULA
Prokurent
2006-05-23
2010-09-28
SAMOISTNA
GRZEGORZ KAZULA
Likwidator
2009-06-05
2010-09-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
GRAŻYNA WOJNOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-04-26
2006-01-13
GRZEGORZ KAZULA
PREZES ZARZĄDU
2006-01-13
2009-06-05
2002-04-26
2009-06-05
"OMNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-26
2007-06-28
ZAWISZY CZARNEGO, 4, KATOWICE, 40-871, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie