KRS 0000107321
REGON00836052500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DR SIEBERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DR SIEBERS"
Data rejestracji 17 kwi 2002 (22 lata temu) 17 kwi 2002
Data usunięcia 10 cze 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NADTOROWA, 14B, NOWOGARD, 72-200, NOWOGARD, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICHRYSZARD JÓZEF SIEBERS
Wspólnik
2002-04-17
2007-04-11
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 20000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JOLANTA IRENA SIEBERS
Wspólnik
2002-04-17
2009-06-10
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
MAJA KONSTANCJA SIEBERS
Wspólnik
2002-04-17
2009-06-10
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
MAJA KONSTANCJA SIEBERS
Prokurent
2002-04-17
2004-11-25
ZWYKŁA
WIESŁAW FRANKOWIAK
Likwidator
2005-11-16
2009-06-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNA - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
RYSZARD JÓZEF SIEBERS
PREZES
2002-04-17
2004-09-20
WIESŁAW FRANKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-20
2005-11-16
MAJA KONSTANCJA SIEBERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-20
2005-11-16
THILO ROSE
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-20
2005-11-16
2002-04-17
2005-11-16
PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DR SIEBERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-17
2004-09-20
KRASIŃSKIEGO, 92, SZCZECIN, 71-443, SZCZECIN 5 SKR. POCZTOWA 78, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie