KRS 0000106815
NIP5242422836
REGON01202228000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "JAZOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "JAZOS"
Data rejestracji 19 kwi 2002 (22 lata temu) 19 kwi 2002
Data usunięcia 09 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRYMASA TYSIĄCLECIA, 66, WARSZAWA, 01-424, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓWSTANISŁAWA SURA
Wspólnik
2002-04-19
2004-09-15
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1900,- PLN
WIESŁAWA KUSTRA
Wspólnik
2002-04-19
2004-09-15
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500,- PLN
JAROSŁAW SZYMAŃSKI
Wspólnik
2002-04-19
2004-09-15
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,- PLN
SŁAWOMIR STANISŁAW MIELAŃCZUK
Wspólnik
2002-04-19
2004-09-15
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2400,- PLN
WŁODZIMIERZ CHODOROWSKI
Wspólnik
2004-09-15
2005-02-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
JANUSZ MARIA SZCZEPAŃSKI
Wspólnik
2002-04-19
2004-09-15
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1900,- PLN
PAVEL KRUG
Wspólnik
2005-02-15
2021-09-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JAN MAREK SZOSTAK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-19
2004-09-15
JANUSZ MARIA SZCZEPAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-19
2004-09-15
WŁODZIMIERZ CHODOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-15
2005-02-15
PAVEL KRUG
PREZES ZARZĄDU
2005-02-15
2021-09-09
2002-04-19
2005-02-15
SUWALSKA, 22, WARSZAWA, 03-252, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie