KRS 0000106756
NIP9570516047
REGON19125344800000
NazwaKLASTER HYBRYDOWE OZE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKLASTER HYBRYDOWE OZE
Data rejestracji 12 kwi 2002 (22 lata temu) 12 kwi 2002
Data usunięcia 02 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SIEDLICKA, 6, GDAŃSK, 80-222, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Dane podatkowe
NIP 9570516047
data rejestracji 08 sty 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUJOHN OSSBORNE
Beneficjent
1972-04-30
ANTONI PRUS
reprezentant
JOANNA BULIK
Prokurent
2002-04-12
2017-06-14
SAMOISTNA
KRZYSZTOF STANISŁAW SYKULAK
Prokurent
2021-08-23
2022-12-22
PROKURA SAMOISTNA
BRUNON JAN GROCHAL
Członek Organu Nadzoru
2002-04-12
2017-06-14
DANUTA SZKUTNIK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-12
2017-06-14
ANNA BOGUMIŁA SZKLARSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-12
2017-06-14
JOANNA LICZNERSKA BEREŚNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-06-14
2020-06-02
ANDRZEJ LESZEK ŻOCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-06-14
2020-06-02
LUCYNA LICZNERSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-06-14
2020-06-02
MACIEJ WŁOSKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-06-02
2023-08-02
ADAM ŁUKASZ TUREK
Członek Organu Nadzoru
2020-06-02
2023-08-02
MAGDALENA AGNIESZKA TUREK
Członek Organu Nadzoru
2020-06-02
2023-08-02
JOHN OSSBORNE
Beneficjent
PREZES PB AKORD SP ZOO , NIP 5213668687 BĘDĄCEGO WŁAŚCICIELEM AKCJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
EDWARD MARIAN LICZNERSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-12
2020-06-02
ANTONI BOLESŁAW PRUS
PREZES ZARZĄDU
2020-06-02
2022-11-24
INDIP KUMAR JANGIR
PREZES ZARZĄDU
2022-11-24
2023-08-02
2002-04-12
2017-06-14
"AKADEMIA WIRTUALNA" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-04-12
2013-02-14
JÓZEFA FISZERA, 14, GDAŃSK, 80-231, GDAŃSK, POLSKA
2013-02-14
2017-03-20
MATEJKI, 6, GDAŃSK, 80-232, GDAŃSK, POLSKA
2017-03-20
2017-06-14
UL. SIENNICKA, 6, GDAŃSK, 80-222, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie