KRS 0000106726
NIP7822251140
REGON63437360600000
Nazwa"BAUTERM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBAUTERM
Data rejestracji 15 kwi 2002 (22 lata temu) 15 kwi 2002
Data usunięcia 13 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRZELECKA, 30, POZNAŃ, 61-846, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2911B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2912Z PRODUKCJA POMP I SPRĘŻAREKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2913Z PRODUKCJA KURKÓW I ZAWORÓWRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2921Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCHTYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4532 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH #4533 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH #4534 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #5113 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #4511 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512 WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4524 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4550 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄANDRZEJ ZAWADZKI
Wspólnik
2002-04-15
2008-12-18
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ ZIELIŃSKI
Wspólnik
2002-04-15
2003-08-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI
Wspólnik
2003-08-27
2004-11-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH.
KRYSTIAN NORBERT KARALUS
Wspólnik
2003-08-27
2004-11-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH.
MARTA ZIÓŁKOWSKA
Wspólnik
2004-11-22
2008-12-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
RAFAŁ ZAWADZKI
Wspólnik
2004-11-22
2008-12-18
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
AGNIESZKA ZAWADZKA
Wspólnik
2004-11-22
2008-12-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
KRZYSZTOF STANISŁAW KUDŁA
Wspólnik
2008-12-18
2023-10-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji-DO WYSOKOŚCI WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU -CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJACE JEDNORAZOWO WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM -CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE JEDNORAZOWO WARTOŚĆ DZIEŚIĘCIOKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ANDRZEJ ZAWADZKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-15
2003-08-27
ANDRZEJ ZAWADZKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-27
2008-12-18
WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-27
2004-11-22
RAFAŁ ZAWADZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-22
2008-12-18
KRZYSZTOF STANISŁAW KUDŁA
PREZES ZARZĄDU
2008-12-18
2023-10-13
PAWEŁ ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-15
2003-08-27
KRYSTIAN NORBERT KARALUS
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-08-27
2004-11-22
2002-04-15
2003-08-27
SIEWIERSKA, POZNAŃ, 61-323, POZNAŃ, POLSKA
Km 1278/22
2023-09-15
2024-01-04
6154.01 PLN
VI Nc-e 682112/12
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek Kancelaria Komornicza nr I w Poznaniu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie