KRS 0000106659
NIP9551888813
REGON81165790400000
Nazwa"RETSPED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRETSPED
Data rejestracji 23 kwi 2002 (22 lata temu) 23 kwi 2002
Data usunięcia 14 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTEGO ŁUKASZA, 7/8, SZCZECIN, 71-522, SZCZECINIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4200,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUWOJCIECH ANDRZEJ TARANDA
reprezentant
WOJCIECH ANDRZEJ TARANDA
Beneficjent
WOJCIECH ANDRZEJ TARANDA
Wspólnik
2002-04-23
2021-04-14
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1400,00 ZŁOTYCH
JAROSŁAW KRZYSZTOF RUDNIK
Wspólnik
2002-04-23
2021-04-14
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1400,00 ZŁOTYCH
TOMASZ LENCEWICZ
Wspólnik
2002-04-23
2021-04-14
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1400,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH ANDRZEJ TARANDA
Likwidator
2019-06-18
2021-04-14
JAROSŁAW KRZYSZTOF RUDNIK
Likwidator
2019-06-18
2021-04-14
WOJCIECH ANDRZEJ TARANDA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA
WOJCIECH ANDRZEJ TARANDA
PREZES ZARZĄDU
2002-04-23
2019-06-18
JAROSŁAW KRZYSZTOF RUDNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-23
2019-06-18
2002-04-23
2019-06-18
"RETSPED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie