KRS 0000106540
REGON67086074900000
NazwaPOLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W PIONKACH
Krótka nazwaPOLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W PIONKACH
Data rejestracji 23 kwi 2002 (22 lata temu) 23 kwi 2002
Data usunięcia 23 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SOSNOWA, 3, PIONKI, 26-670, PIONKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #5248D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANALEOKADIA WALASZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2010-09-29
ROMUALD PAKLERSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2010-09-29
ROMUALD MĄCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2010-09-29
TOMASZ PAWEŁ PŁACHTA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2010-09-29
JANINA PRZYBYLSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2010-09-29
BOLESŁAW KAMIONKA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-29
2016-05-23
ALICJA MORAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-29
2016-05-23
GRZEGORZ GRZECH
Członek Organu Nadzoru
2010-09-29
2016-05-23
JERZY GĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-29
2016-05-23
ZDZISŁAWA LASOTA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-29
2016-05-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD ODDZIAŁU
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPISY PREZESA I SKARBNIKA LUB INNYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ ZARZĄD ODDZIAŁU.
BOHDAN TOSZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-28
2010-09-29
TADEUSZ ANTONI WARSZYCKI
PREZES
2002-04-23
2016-05-23
BOGDAN KOMOROWSKI
WICEPREZES
2002-04-23
2010-09-29
RÓŻA JANINA WOJCIECHOWSKA
SKARBNIK
2002-04-23
2016-05-23
MARIOLA KATARZYNA GĘBSKA
SEKRETARZ
2002-04-23
2016-05-23
ROBERT ZWOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-23
2016-05-23
GABRIELA KRYSTYNA MICHALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-23
2005-10-28
JÓZEF GRINN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-28
2010-09-29
WŁADYSŁAW STYSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU ODDZIAŁU
2010-09-29
2016-05-23
JAN PŁUCIENNICZAK
CZŁONEK PREZYDIUM
2010-09-29
2016-05-23
2002-04-23
2008-01-14
PLAC KONSTYTUCJI 3-GO MAJA, 11, PIONKI, 26-670, PIONKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie