KRS 0000106424
REGON00092383900000
NazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W ŁAPSZACH NIŻNYCH
Krótka nazwaBANK SPÓŁDZIELCZY W ŁAPSZACH NIŻNYCH
Data rejestracji 11 kwi 2002 (22 lata temu) 11 kwi 2002
Data usunięcia 13 cze 2002 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres DŁUGA, 138, ŁAPSZE NIŻNE, 34-442, ŁAPSZE NIŻNE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANASTANISŁAW BATKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2002-06-13
ANTONI BĄK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2002-06-13
STANISŁAW GRZEGORCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2002-06-13
JAN JELEŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2002-06-13
WŁADYSŁAW WALKOSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2002-06-13
JOLANTA HUZIOR
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2002-06-13
ANDRZEJ KOCZUR
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2002-06-13
FRANCISZEK KURNAT
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2002-06-13
STANISŁAW SZUMAL
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2002-06-13
JAN PANEK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2002-06-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ZA BANK SPÓŁDZIELCZY SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUBB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA. PISEMNE UPOWAŻNIENIE WOLI ZARZĄD SKŁADA [RZEZ ZAMIESZCZENIE SWYCH PODPISÓW POD NAZWĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.
JOANNA KALATA
PREZES ZARZĄDU
2002-04-11
2002-06-13
MARIA GOLONKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-11
2002-06-13
2002-04-11
2002-04-23
BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM TARGU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie