KRS 0000105983
NIP6310102732
REGON27123998100000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EBES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EBES"
Data rejestracji 17 kwi 2002 (22 lata temu) 17 kwi 2002
Data usunięcia 02 mar 2021 02 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MITRĘGI, 4, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #4525 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7260 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA #5511 HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERIIGINTER BEDNARCZYK
Wspólnik
2002-04-17
2021-03-02
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050PLN
ANNA SIEKANOWICZ
Wspólnik
2002-04-17
2021-03-02
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.950PLN
JAN ŚCIGAŁA
Powiernik
2002-04-17
2014-12-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
GINTER BEDNARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-17
2021-03-02
ANDRZEJ BRYJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-17
2021-03-02
2002-04-17
2014-12-31
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "EBES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie