KRS 0000105941
REGON27058092700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRO-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRO-REM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 10 kwi 2002 (22 lata temu) 10 kwi 2002
Data usunięcia 27 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KASPRZAKA, 31, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-303, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 172000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMAPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ELMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-04-10
2003-07-17
104 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.000,00ZŁ
003464378
KRZYSZTOF ARKADIUSZ BOBROWSKI
Wspólnik
2003-07-17
2013-11-27
344 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 172.000,00 ZŁ
ANDRZEJ JANUSZ BURDZIŃSKI
Powiernik
2006-06-28
2010-02-25
JACEK JURCZYK
Powiernik
2010-02-25
2013-11-27
JACEK JURCZYK
ZARZĄDCA
2010-02-25
2010-02-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
STANISŁAW SITARSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-10
2004-02-24
MIECZYSŁAW ŻABA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-10
2004-02-24
WANDA KĘDZIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-10
2013-11-27
KRZYSZTOF ARKADIUSZ BOBROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-24
2013-11-27
2002-04-10
2003-07-17
KASPRZAKA, 29, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-303, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie