KRS 0000105887
NIP8130267898
REGON00513134000000
Nazwa"PRODREM" SPÓŁDZIELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA W RZESZOWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"PRODREM" TECHNICZNO-HANDLOWA W RZESZOWIE
Data rejestracji 09 kwi 2002 (22 lata temu) 09 kwi 2002
Data usunięcia 04 mar 2019 04 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BOYA ŻELEŃSKIEGO, 23, RZESZÓW, 35-105, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8130267898
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 mar 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4329 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURAJÓZEF PIOTR KALISZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2019-03-04
ANNA WIKTORIA RÓŻYCKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2006-07-10
EDWARD GARBACKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2019-03-04
HENRYK STANISŁAW BAZAN
Członek Organu Nadzoru
2006-07-10
2019-03-04
JÓZEF CHOMICZEWSKI
Likwidator
2017-10-24
2019-03-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB POWOŁANI PRZEZ NIEGO DWAJ PEŁNOMOCNICY. OŚWIADCZENIE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
STANISŁAW WOŹNY
PREZES ZARZĄDU
2002-04-09
2011-10-05
JERZY EDWARD POKRYWKA
PREZES ZARZĄDU
2011-10-05
2017-10-24
2002-04-09
2017-10-24
PRODREM SPÓŁDZIELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie