KRS 0000105817
REGON47056083500000
Nazwa"TAD-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTAD-POL
Data rejestracji 26 kwi 2002 (22 lata temu) 26 kwi 2002
Data usunięcia 17 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIŁSUDSKIEGO, 135, ŁÓDŹ, 92-318, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEMARIUSZ WŁODZIMIERZ KOPYDŁOWSKI
Wspólnik
2002-04-26
2004-02-27
CZTERY UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,-ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 2.000,-ZŁ
ANNA KIERZKOWSKA KOPYDŁOWSKA
Wspólnik
2002-04-26
2004-02-27
DWA UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,-ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 1.000,-ZŁ
ANDRZEJ PIOTR PALMĄKA
Wspólnik
2002-04-26
2004-02-27
CZTERY UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,-ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 2.000,-ZŁ
TADEUSZ CHMIELECKI
Wspólnik
2004-02-27
2017-07-17
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
GRAŻYNA TOMASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-26
2004-02-27
ANNA KIERZKOWSKA KOPYDŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-26
2004-02-27
ANETA MARIA OBSULEWICZ PALMĄKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-26
2004-02-27
ANDRZEJ PIOTR PALMĄKA
Prokurent
2002-04-26
2004-02-27
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
MARIUSZ WŁODZIMIERZ KOPYDŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-26
2004-02-27
TADEUSZ CHMIELECKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-27
2017-07-17
2002-04-26
2004-02-27
"EUROPA TRADE SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-26
2004-02-27
GÓRNA, 6, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, 95- 070, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie