KRS 0000105802
REGON63975656500000
NazwaHEINEMANN & HENKEL INTERNATIONAL INSURANCE BROKER POLSKA SPÓKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHEINEMANN & HENKEL INTERNATIONAL INSURANCE BROKER POLSKA SPÓKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 15 kwi 2002 (22 lata temu) 15 kwi 2002
Data usunięcia 11 mar 2022 11 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIESZKA I-GO, 81, SZCZECIN, 71-011, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCIMARTIN HENKEL
Wspólnik
2002-04-15
2022-03-11
135 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 13.500,- ZŁ
EUGENIUSZ CELARY
Wspólnik
2002-04-15
2003-12-17
200 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 20.000,- ZŁ
ALEKSANDRA GWIAZDA
Wspólnik
2003-12-17
2022-03-11
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW, ŁĄCZNIE 20.000 PLN (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY)
FRANZ HEINEMANN
Wspólnik
2002-04-15
2022-03-11
135 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 13.500,- ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU - KAŻDY Z NICH DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, NATOMIAST CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
FRANZ ERICH ERNST - AUGUST HEINEMANN
PREZES
2002-04-15
2022-03-11
EUGENIUSZ CELARY
WICEPREZES
2002-04-15
2022-03-11
JACEK SWIŁAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-15
2022-03-11
JACEK MĄDRY
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-15
2022-03-11
2002-04-15
2003-12-17
ŚLĄSKA, 43A, SZCZECIN, 70-431, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie