KRS 0000105608
NIP1230958457
REGON01751216100000
Nazwa"V.T. TRADE GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaV.T. TRADE GROUP
Data rejestracji 09 kwi 2002 (22 lata temu) 09 kwi 2002
Data usunięcia 19 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NADRZECZNA, 16, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5530A RESTAURACJE #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #7440Z REKLAMA #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCHHUI PENG
Wspólnik
2005-10-04
2007-09-26
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TUNG TRAN THANH
Wspólnik
2007-09-26
2022-07-19
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ZHIMING LI
Wspólnik
2002-04-09
2002-07-31
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁOTYCH
1972-11-09
HUI PENG
Wspólnik
2002-04-09
2005-10-04
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
TU TRAN THANH
Wspólnik
2002-07-31
2005-10-04
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
THUONG QUANG TRAN
Wspólnik
2002-07-31
2006-08-28
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
TU TRAN THANH
Wspólnik
2005-10-04
2022-07-19
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
HUI PENG
Prokurent
2005-10-04
2007-11-30
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZHIMING LI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-09
2002-07-31
1972-11-09
TU TRAN THANH
PREZES ZARZĄDU
2002-07-31
2005-10-04
QUANG TRAN THUONG
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-31
2005-10-04
HUI PENG
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-31
2005-10-04
TU TRAN THANH
PREZES ZARZĄDU
2005-10-04
2022-07-19
2002-04-09
2006-06-06
NADRZECZNA, 16, WÓLKA KOSOWSKA, 05-551, MROKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie