KRS 0000105587
NIP7430004547
REGON00046366800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W DĄBROWIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUG ROLNICZYCH W DĄBROWIE
Data rejestracji 15 kwi 2002 (22 lata temu) 15 kwi 2002
Data usunięcia 13 maj 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 63, DĄBROWA, 11-200, BARTOSZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #45 BUDOWNICTWO #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOJANUSZ ANDRZEJ WRONA
Likwidator
2011-05-04
2013-05-13
HENRYK FRANCISZEK DASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-15
2012-01-31
BOGDAN STAPAJ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-15
2013-05-13
IRENA STANISŁAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-15
2013-05-13
JAN KWIECIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-15
2006-05-16
KAZIMIERZ KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-15
2013-05-13
BOGDAN ABUCEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-15
2006-05-16
MARIAN STRZELCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-15
2010-04-01
BOGUSŁAW WARĘCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-15
2013-05-13
ANDRZEJ JANUSZ KASPROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-15
2013-05-13
JÓZEF BARANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-04-01
2013-05-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
JANUSZ ANDRZEJ WRONA
PREZES ZARZĄDU
2002-04-15
2011-05-04
KAZIMIERZ JAN BAŁA
VICE PREZES ZARZĄDU
2002-04-15
2011-05-04
EUGENIUSZ ALEKSANDER WALCZAK
SEKRETARZ ZARZĄDU
2002-04-15
2011-05-04
2002-04-15
2011-05-04
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W DĄBROWIE
2002-04-15
2006-10-27
DĄBROWA, 11-200, BARTOSZYCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie