KRS 0000105466
NIP5420200323
REGON00086583000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY "ZETEREM"
Krótka nazwaPRACY "ZETEREM"
Data rejestracji 08 kwi 2002 (22 lata temu) 08 kwi 2002
Data usunięcia 30 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres USŁUGOWA, 4, ZAŚCIANKI, 15-522, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5420200323
data rejestracji 01 sty 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 maj 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIEUGENIUSZ SNOP
Beneficjent
PAWEŁ CHARKIEWICZ
Beneficjent
TADEUSZ MATEJKO
reprezentant
TADEUSZ SZOSTEK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-08
2014-11-13
RYSZARD BOŁTRYK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-08
2006-11-07
BOGDAN KRYCIA
Członek Organu Nadzoru
2010-06-30
2013-06-06
KAZIMIERZ KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-06-06
2017-06-12
KRYSTYNA SZYMANIUK
Członek Organu Nadzoru
2013-06-06
2014-11-13
NATALIA STANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-11-13
2017-06-12
GRZEGORZ LISOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-11-13
2019-09-30
KRZYSZTOF GRYSZKO
Członek Organu Nadzoru
2017-06-12
2019-09-30
SZCZEPAN POLETYŁO
Członek Organu Nadzoru
2017-06-12
2019-09-30
ADAM LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-08
2006-02-15
EUGENIUSZ SNOP
Beneficjent
POSIADA 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LARIX -BUDOWNICTWO KONSTRUKCJE STALOWE Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZETEREM SP.Z O.O.
PAWEŁ CHARKIEWICZ
Beneficjent
POSIADA 60% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE LARIX -BUDOWNICTWO KONSTRUKCJE STALOWE Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZETEREM SP.Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ANDRZEJ WOJCIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-08
2017-06-12
DANUTA FISZER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-08
2006-02-15
ADAM LASKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-15
2009-06-16
RYSZARD PŁONOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-16
2010-06-30
RYSZARD BOŁTRYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-30
2019-09-30
RYSZARD GRYC
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-06
2019-09-30
TADEUSZ MATEJKO
PREZES ZARZĄDU
2017-06-12
2019-09-30
2009-06-16
2019-09-30
6820Z - WYNAJEM POMIESZCZEŃ
2009-06-16
2019-09-30
2599Z - PRODUKCJA
2009-06-16
2019-09-30
2562Z - USŁUGI
2009-06-16
2019-09-30
4690Z - HANDEL
2002-04-08
2019-09-30
SPÓŁDZIELNIA
2002-04-08
2019-09-30
SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZETEREM"
2002-04-08
2019-09-30
USŁUGOWA, 4, ZAŚCIANKI, 15-522, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie