KRS 0000105035
REGON81179260200000
Nazwa"MAGNUM - MALOA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAGNUM - MALOA
Data rejestracji 08 kwi 2002 (22 lata temu) 08 kwi 2002
Data usunięcia 03 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIAŁOWIESKA, 1, SZCZECIN, 70-010, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#1810Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ #182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMMARIUSZ KAZIMIERZ NOSEK
Wspólnik
2002-04-08
2021-09-03
560 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 280.000,00 ZŁ
KATARZYNA MARIA BOBALA
Wspólnik
2002-04-08
2021-09-03
160 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 80.000,00 ZŁ
ANNA MARIA ZIORA
Wspólnik
2002-04-08
2021-09-03
80 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 40.000,00 ZŁ
MIROSŁAW JAN POSYNIAK
Powiernik
2003-06-18
2006-11-09
LIDIA PACZKOWSKA
Powiernik
2006-11-09
2012-05-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ, A CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARIUSZ KAZIMIERZ NOSEK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-08
2021-09-03
2002-04-08
2003-06-18
"MAGNUM - MALOA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-06-18
2006-11-09
"MAGNUM - MALOA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie