KRS 0000105033
NIP9542199563
REGON27212922000000
NazwaFUNDACJA PAMIĘC I POMOC IM DR EDMUNDA GRYGLEWICZA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPAMIĘC I POMOC IM DR EDMUNDA GRYGLEWICZA
Data rejestracji 09 kwi 2002 (22 lata temu) 09 kwi 2002
Data usunięcia 26 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres BPA HERBERTA BEDNORZA, 19, KATOWICE, 40-384, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
TOMASZ LEWICKI
Beneficjent
TOMASZ LEWICKI
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
JAROSŁAW DEREJCZYK
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
JAROSŁAW DEREJCZYK
Beneficjent
JAROSŁAW STANISŁAW DEREJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2020-06-08
2020-06-10
JÓZEF LEON MYRDA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2020-06-08
ZDZISŁAW JERZY SIERPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-02
2020-06-08
DANUTA SKOWRONEK
Członek Organu Nadzoru
2015-04-29
2017-07-04
IWONA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-07-04
2018-06-11
BARTŁOMIEJ KLUCZNIK
Członek Organu Nadzoru
2018-06-11
2020-06-10
TOMASZ LEWICKI
Członek Organu Nadzoru
2020-06-08
2020-06-10
JOLANTA JÓZEFA MOSZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2020-06-10
ERWIN ALOJZY SOWA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2018-06-11
ANNA MORAWIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2014-10-03
TOMASZ LEWICKI
Likwidator
2020-06-08
2024-01-26
JAROSŁAW STANISŁAW DEREJCZYK
Likwidator
2020-06-08
2024-01-26
TOMASZ LEWICKI
Beneficjent
LIKWIDATOR
JAROSŁAW DEREJCZYK
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW FUNDACJI PODPISUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
JAROSŁAW STANISŁAW DEREJCZYK
SEKRETARZ
2002-04-09
2004-12-30
JAROSŁAW STANISŁAW DEREJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-30
2020-06-16
JAROSŁAW STANISŁAW DEREJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-23
2024-01-26
JAN PIETRAGA
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2004-12-30
2006-04-25
JAN PIETRAGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-25
2008-08-22
ZDZISŁAW JERZY SIERPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-09
2004-12-30
ANDRZEJ PAWEŁ ŚWIDER
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-09
2004-12-30
HENRYK PAWEŁ DZIEWIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-09
2004-12-30
TOMASZ LEWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-30
2006-04-25
TOMASZ LEWICKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-25
2020-06-16
2002-04-09
2020-06-16
FUNDACJA
2002-04-09
2020-06-08
FUNDACJA "PAMIĘĆ I POMOC" IM. DR. EDMUNDA GRYGLEWICZA
2020-06-08
2020-06-16
FUNDACJA PAMIĘC I POMOC IM DR EDMUNDA GRYGLEWICZA W LIKWIDACJI
2002-04-09
2010-06-24
MORAWA, 31, KATOWICE, 40-353, KATOWICE, POLSKA
2010-06-24
2020-06-16
BPA HERBERTA BEDNORZA, 19, KATOWICE, 40-384, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie