KRS 0000104912
REGON89066061000000
Nazwa"SUDECKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH" W WAŁBRZYCHU
Krótka nazwa"SUDECKIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH" W WAŁBRZYCHU
Data rejestracji 04 kwi 2002 (22 lata temu) 04 kwi 2002
Data usunięcia 20 lis 2006 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres WYSOCKIEGO, 45, WAŁBRZYCH, 58-304, WAŁBRZYCH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#9112Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCHGRZEGORZ GRUDZIŃSKI
Likwidator
2006-02-27
2006-11-20
HENRYK RUTKOWSKI
Likwidator
2006-02-27
2006-11-20
ANNA MARIA FICNER
Likwidator
2006-02-27
2006-11-20
WALDEMAR BRUNO KOTOŃSKI
Likwidator
2006-02-27
2006-11-20
BOLESŁAW LUDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2004-10-26
PIOTR GÓRALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2004-10-26
KRZYSZTOF KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2004-10-26
EUGENIUSZ JELEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2006-11-20
SŁAWOMIR KLIMKÓW
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2006-11-20
ANNA SKRZĘTNICKA DEKIERT
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2006-11-20
MIECZYSŁAW KOHUT
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2006-11-20
ADAM DZIEDZIC
Członek Organu Nadzoru
2004-10-26
2006-11-20
GRZEGORZ JANIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2004-10-26
ELŻBIETA DZIUBEK SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-04
2004-10-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ PREZES LUB JEGO ZASTĘPCY ORAZ SKARBNIK.
STANISŁAW WIŚNIEWSKI
PREZES
2002-04-04
2004-10-26
EUGENIUSZ JELEŃKOWSKI
WICEPREZES
2002-04-04
2004-10-26
GRZEGORZ GRUDZIŃSKI
WICEPREZES
2002-04-04
2004-10-26
GRZEGORZ GRUDZIŃSKI
PREZES
2004-10-26
2006-03-21
ANNA FICNER
SEKRETARZ
2002-04-04
2006-03-21
ANNA BOŻENIEC JEŁOWICKA
SKARBNIK
2002-04-04
2004-10-26
GRAŻYNA WALKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-04
2004-10-26
WALDEMAR BRUNO KOTOŃSKI
SKARBNIK
2004-10-26
2006-03-21
HENRYK RUTKOWSKI
WICEPREZES
2004-10-26
2006-03-21
2002-04-04
2006-02-27
"SUDECKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH" W WAŁBRZYCHU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie