KRS 0000104880
NIP6792256622
REGON35128136900000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE BUDOKONS-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE BUDOKONS-2
Data rejestracji 15 kwi 2002 (22 lata temu) 15 kwi 2002
Data usunięcia 07 mar 2017 07 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MACIEJA SŁOMCZYŃSKIEGO, 19, KRAKÓW, 31-234, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHGRAŻYNA MARIA KRUCZKOWSKA
Prokurent
2013-08-01
2016-05-16
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF EUGENIUSZ KRUCZKOWSKI
Prokurent
2013-08-01
2015-10-15
PROKURA SAMOISTNA
ANNA GRAŻYNA KOUREPIS
Wspólnik
2012-06-21
2012-12-13
237 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 237 000 ZŁ
KRZYSZTOF EUGENIUSZ KRUCZKOWSKI
Wspólnik
2002-04-15
2005-04-22
161 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 161 000 ZŁ
GRAŻYNA MARIA KRUCZKOWSKA
Wspólnik
2002-04-15
2005-04-22
63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 63 000 ZŁ
DIMITRIOS KOUREPIS
Wspólnik
2005-04-22
2012-06-21
224 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 224,000 ZŁ
GRAŻYNA KRUCZKOWSKA
Wspólnik
2012-12-13
2017-03-07
237 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 237.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF EUGENIUSZ KRUCZKOWSKI
Likwidator
2016-05-16
2017-03-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WIKTOR EUGENIUSZ KRUCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-08-01
2015-10-15
KRZYSZTOF EUGENIUSZ KRUCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-15
2016-05-16
KRZYSZTOF EUGENIUSZ KRUCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-15
2013-08-01
GRAŻYNA MARIA KRUCZKOWSKA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2002-04-15
2013-08-01
2002-04-15
2016-05-16
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE BUDOKONS-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-15
2005-12-20
MAKUSZYŃSKIEGO, 4, KRAKÓW, 31-752, KRAKÓW, POLSKA
2005-12-20
2006-01-30
AL. 29 LISTOPADA, 130, KRAKÓW, 31-407, KRAKÓW, POLSKA
2006-01-30
2015-06-25
AL. 29 LISTOPADA, 130, KRAKÓW, 31-406, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie