KRS 0000104720
NIP6671645715
REGON93271915500000
NazwaTOP-DROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOP-DROB
Data rejestracji 04 kwi 2002 (22 lata temu) 04 kwi 2002
Data usunięcia 10 mar 2010 10 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁASKIEGO, 24, SŁUPCA, 62-400, SŁUPCA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #013 ROZMNAŻANIE ROŚLIN #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #1512Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH #151 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH #154 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #744 REKLAMA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWTERESA PIOSIK PAZDAN
Wspólnik
2002-04-04
2003-02-11
120 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 60.000 ZŁ
WOJCIECH KOWALCZYK
Wspólnik
2002-04-04
2010-03-10
85 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.500 ZŁ
MILIANI CHAKRAR
Wspólnik
2002-04-04
2010-03-10
85 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.500 ZŁ
MARCIN ADAMCIO
Wspólnik
2003-02-11
2010-03-10
30 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ
KALIKST KAZIMIERZ PAZDAN
Prokurent
2002-04-04
2003-02-11
SAMOISTNA
MILIANI CHAKRAR
Likwidator
2006-03-16
2010-03-10
WOJCIECH KOWALCZYK
Likwidator
2006-03-16
2010-03-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WOJCIECH KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-04
2006-03-16
MILIANI CHAKRAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-04
2006-03-16
2002-04-04
2002-07-10
TOP-DROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-10
2006-03-16
TOP-DROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-04
2002-10-01
SIKORSKIEGO, 1, SŁUPCA, 62-400, SŁUPCA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie