KRS 0000104675
NIP5891005874
REGON19092994900000
NazwaTARINEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTARINEX
Data rejestracji 04 kwi 2002 (22 lata temu) 04 kwi 2002
Data usunięcia 17 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1-GO MAJA, 2, LĘBORK, 84-300, LĘBORK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUJANUSZ ANTONI SWORCZUK
Wspólnik
2002-04-04
2004-09-21
504 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 252.000 TYSIĘCY ZŁOTYCH
KRZYSZTOF MACIEJ KACZOROWSKI
Wspólnik
2002-04-04
2009-11-26
296 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 148.000 TYSIĘCY ZŁOTYCH
MALWINA URSZULA SWORCZUK
Wspólnik
2004-09-21
2009-09-30
504 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 252.000,00 PLN
ANDRZEJ HENRYK WRÓBLEWSKI
Wspólnik
2009-09-30
2009-11-26
504 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 252.000,00 ZŁ
MARIUSZ RYSZARD NOWAK
Wspólnik
2009-11-26
2010-04-13
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ
JAN DUŁAK
Wspólnik
2010-04-13
2018-05-17
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
JANUSZ ANTONI SWORCZUK
PREZES ZARZĄDU
2002-04-04
2004-09-21
KRZYSZTOF MACIEJ KACZOROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-04
2009-11-26
MALWINA URSZULA SWORCZUK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-21
2009-05-28
MARIUSZ RYSZARD NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2009-11-26
2010-04-13
JAN DUŁAK
PREZES ZARZĄDU
2010-04-13
2018-05-17
2002-04-04
2009-11-26
GOLDEN CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-11-26
2010-04-13
VIVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-04
2009-11-26
BOLESŁAWA PRUSA, 1, CHWASZCZYNO, 80-209, CHWASZCZYNO, POLSKA
2009-11-26
2010-04-13
HUTNICZA, 34, GDYNIA, 81-061, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie