KRS 0000104467
REGON27259940500000
NazwaPOLTRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLTRUCK
Data rejestracji 04 kwi 2002 (22 lata temu) 04 kwi 2002
Data usunięcia 22 gru 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIWNA, 16, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5010B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5139 NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #6720 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2051 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #3420Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWYSTANISŁAW DROŹDZIK
Prokurent
2002-04-04
2004-03-31
SAMOISTNA
TADEUSZ MAREK MAKULSKI
Prokurent
2002-12-02
2004-03-31
SAMOISTNA
GRZEGORZ JAWORSKI
Powiernik
2004-03-31
2006-12-22
ANNA MONIKA KRZYSTANEK
Wspólnik
2002-04-04
2006-12-22
550 UDZIAŁÓW PO PIĘĆSET (500) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 275.000 ZŁ (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY)
ARKADIUSZ JÓZEF LASOTA
Wspólnik
2002-04-04
2006-12-22
550 UDZIAŁÓW PO PIĘĆSET (500) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 275.000 ZŁ (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU I PROKURENCI PRZY WSPÓŁDZIAŁANIU PRZYNAJMNIEJ DWÓCH Z NICH W DOWOLNYM POWIĄZANIU
TADEUSZ MAREK MAKULSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-04
2002-05-29
MARIUSZ JACEK KRZYSTANEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-04
2006-12-22
MAŁGORZATA BARBARA WANAT
PREZES ZARZĄDU
2002-05-29
2006-12-22
2002-04-04
2005-01-25
PSZCZYŃSKA, 306, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie