KRS 0000104461
REGON00352404000000
NazwaWYDAWNICTWO "KSIĄŻNICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWYDAWNICTWO "KSIĄŻNICA"
Data rejestracji 10 kwi 2002 (22 lata temu) 10 kwi 2002
Data usunięcia 31 lip 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA W.KORFANTEGO, 51, KATOWICE, 40-160, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 752000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMARIUSZ ANTONI MORGA
Wspólnik
2002-04-10
2005-08-30
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
BOŻENA KAZIMIERA SĘK
Wspólnik
2002-04-10
2005-08-30
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000,00 ZŁ
ANDRZEJ STEFAN ZIEMBICKI
Wspólnik
2002-04-10
2005-08-30
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000,00 ZŁ
Wspólnik
2005-08-30
2007-07-31
1.504 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 752.000,00 ZŁ
63454006200000
LESZEK TOMASZ SKRZYPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-01-26
2007-07-31
MICHAŁ ZBIGNIEW KAIK
Członek Organu Nadzoru
2006-01-26
2007-07-31
ŁUKASZ JAN KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-26
2007-07-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
ANDRZEJ STEFAN ZIEMBICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-10
2005-08-30
MARIUSZ ANTONI MORGA
PREZES ZARZĄDU
2002-04-10
2005-08-30
BOŻENA KAZIMIERA SĘK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-10
2005-08-30
MICHAŁ ZBIGNIEW KAIK
PREZES ZARZĄDU
2005-08-30
2005-11-15
ŁUKASZ JAN KWIATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-30
2005-11-15
JACEK WŁODARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-11-15
2007-07-31
2002-04-10
2003-04-18
POWSTAŃCÓW, 30, KATOWICE, 40-039, KATOWICE, POLSKA
2003-04-18
2005-11-15
KONCKIEGO, 5, KATOWICE, 40-040, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie