KRS 0000104141
NIP5210123898
REGON01260169300000
Nazwa"T&M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaT&M
Data rejestracji 02 kwi 2002 (22 lata temu) 02 kwi 2002
Data usunięcia 08 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYBNICKA, 69, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMITHU HA LE
Wspólnik
2002-04-02
2005-02-02
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 32.000,00ZŁ
QUOC BINH LE
Wspólnik
2004-06-09
2010-10-19
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00ZŁ
SI HAI VO
Wspólnik
2005-02-02
2010-10-19
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000,00;-ZŁ
ANH TRUNG LE
Wspólnik
2010-10-19
2019-04-08
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO
THUY LE THANH
PREZES
2002-04-02
2010-10-19
THU HA LE
WICEPREZES
2002-04-02
2005-02-02
SI HAI VO
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-02-02
2007-06-21
QUOC BINH LE
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-21
2010-10-19
ANH TRUNG LE
PREZES ZARZĄDU
2010-10-19
2019-04-08
2002-04-02
2004-06-09
JANTY, 14, PIEKARY ŚLĄSKIE, 41-948, PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie