KRS 0000104113
NIP5842411060
REGON19209692700000
Nazwa"PRONAFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRONAFT
Data rejestracji 02 kwi 2002 (22 lata temu) 02 kwi 2002
Data usunięcia 27 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA Z KOLNA, 13, SOPOT, 81-746, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#232 PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #241 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW #371 ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #372 ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #504 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #505 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCHMACIEJ JERZY BARBASIEWICZ
Wspólnik
2002-04-02
2018-08-27
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000 PLN
KAZIMIERZ LICKIEWICZ
Wspólnik
2002-04-02
2018-08-27
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000 PLN
CEZARY KRZYSZTOF PROKOP
Wspólnik
2002-04-02
2018-08-27
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000 PLN
KRZYSZTOF ZAŁUCKI
Wspólnik
2002-04-02
2018-08-27
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000 PLN
MACIEJ JERZY BARBASIEWICZ
Likwidator
2004-10-29
2018-08-27
CEZARY KRZYSZTOF PROKOP
Likwidator
2004-10-29
2018-08-27
KAZIMIERZ LICKIEWICZ
Likwidator
2004-10-29
2018-08-27
KRZYSZTOF ZAŁUCKI
Likwidator
2004-10-29
2018-08-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UMOCOWANYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CHYBA ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.
MACIEJ JERZY BARBASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-04-02
2003-10-17
MACIEJ JERZY BARBASIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-17
2004-10-29
KAZIMIERZ LICKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-02
2003-04-04
CEZARY KRZYSZTOF PROKOP
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-02
2003-04-04
KRZYSZTOF ZAŁUCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-02
2003-04-04
CEZARY KRZYSZTOF PROKOP
PREZES ZARZĄDU
2003-10-17
2004-10-29
KRZYSZTOF ZAŁUCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-17
2004-10-29
KAZIMIERZ LICKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-17
2004-10-29
2002-04-02
2004-10-29
"PRONAFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-02
2003-04-04
SZCZĘŚLIWA, 56, GDAŃSK, 80-176, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie