KRS 0000103758
NIP8210008911
REGON00066407100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MOKOBODACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W MOKOBODACH
Data rejestracji 11 kwi 2002 (22 lata temu) 11 kwi 2002
Data usunięcia 25 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres LEŚNA, 22, MOKOBODY, 08-124, MOKOBODY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHANNA WILCZYŃSKA
Likwidator
2016-05-09
2018-04-25
PIOTR JÓZEF PIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2018-04-25
LUCJAN MIŁOSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2018-04-25
MIROSŁAW KUŻAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2018-04-25
STANISŁAW KAZIMIERZ DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2018-04-25
WITOLD PIOTR KARCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2018-04-25
STANISŁAW SKUP
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2006-12-05
STANISŁAW KAZIMIERZ KOTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2018-04-25
WITOLD JAN WŁODEK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2018-04-25
ANTONI SZKUP
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2018-04-25
ANNA DMOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-11
2018-04-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
PAWEŁ CZESŁAW OSTAS
PREZES
2002-04-11
2006-12-05
ANNA CELINA DĘBSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-11
2006-12-05
ANNA CELINA DĘBSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-12-05
2011-11-10
ANNA CELINA DĘBSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-10
2016-05-09
MIECZYSŁAW KOBYLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-11
2006-12-05
STANISŁAW JAN DYBCIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-11
2016-05-09
ANNA WILCZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-05
2011-11-10
ANNA WILCZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-11-10
2016-05-09
PIOTR PIEŃKOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ POWOŁANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2006-12-05
2016-05-09
2002-04-11
2016-05-09
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MOKOBODACH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie