KRS 0000103502
NIP9570566588
REGON19005463000000
NazwaFUNDACJA ROZWOJU NEUROLOGII "NEURON" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROZWOJU NEUROLOGII "NEURON"
Data rejestracji 18 kwi 2002 (22 lata temu) 18 kwi 2002
Data usunięcia 28 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres OLSZTYŃSKA, 9, GDYNIA, 81-312, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #3310B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGOJERZY RAFAŁ ŚWIĄTKIEWICZ
Likwidator
2016-03-23
2019-06-28
ZBIGNIEW RYSZARD GIERZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2019-06-28
ROMAN JAN LUDKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2019-06-28
ANNA DOROTA KUCHARSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-18
2019-06-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI, KTÓRE POCIĄGAJĄ ZA SOBĄ ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE LUB ZMIANY W MAJĄTKU FUNDACJI WYMAGAJĄ PODPISANIA PRZEZ PREZESA LUB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ NIEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
TOMASZ WIERZBICKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-18
2016-03-23
RYSZARD ZBIGNIEW OBIEDZIŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-04-18
2012-04-30
JERZY RAFAŁ ŚWIĄTKIEWICZ
SKARBNIK (CZŁONEK ZARZĄDU)
2002-04-18
2016-03-23
ELŻBIETA BARBARA SIECZKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-18
2016-03-23
WALDEMAR JAN FRYZE
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-18
2016-03-23
LIDIA MARIA MICHALAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-18
2016-03-23
KRZYSZTOF MURAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-18
2016-03-23
2002-04-18
2016-03-23
FUNDACJA ROZWOJU NEUROLOGII "NEURON"
2002-04-18
2003-01-24
OLSZTYŃSKA, 17, GDYNIA, 81-312, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie