KRS 0000103360
NIP7770001708
REGON00040429800000
NazwaSTĘSZEWSKIE ZAKŁADY MEBLARSKIE "STEMEB" SPÓŁDZIELNIA PRACY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTĘSZEWSKIE ZAKŁADY MEBLARSKIE "STEMEB" PRACY
Data rejestracji 08 kwi 2002 (22 lata temu) 08 kwi 2002
Data usunięcia 21 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres LIPOWA, 6, STĘSZEW, 62-060, STĘSZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#3614 PRODUKCJA MEBLI #5244 SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMIJANUSZ SIKORSKI
Likwidator
2005-10-28
2010-01-21
JAN DOMINIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-13
2007-03-01
ELŻBIETA PLUSKOTA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-13
2010-01-21
JÓZEF PRZETACZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-13
2007-03-01
STANISŁAW KRYCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-10-13
2007-03-01
ZBIGNIEW HELENIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-10-13
2007-03-01
JANUSZ DZIUDZIA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-13
2007-03-01
TADEUSZ ANDRZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-01
2010-01-21
EDWARD KROPACZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-01
2010-01-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
JANUSZ SIKORSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-08
2005-10-28
MIECZYSŁAW CHYLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-08
2005-10-28
STANISŁAW MAZUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-08
2004-10-13
SYLWESTER MAŃCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-13
2005-10-28
2002-04-08
2005-10-28
STĘSZEWSKIE ZAKŁADY MEBLARSKIE "STEMEB" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie