KRS 0000103321
NIP1230958606
REGON01751692800000
Nazwa"POL-BUSINESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOL-BUSINESS
Data rejestracji 28 mar 2002 (22 lata temu) 28 mar 2002
Data usunięcia 01 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GŁÓWNA, 61, JAZGARZEW, 05-502, PIASECZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJVASYL ZUBCHYK
Wspólnik
2012-12-31
2024-07-01
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ
JÓZEF SIEMBIDA
Wspólnik
2002-03-28
2012-12-31
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁ
ULADZIMIR YAKIMOVICH
Wspólnik
2002-03-28
2012-04-27
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁ
VITALI YAKIMOVICH
Wspólnik
2002-03-28
2012-12-31
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26000 ZŁ
ULADZIMIR LOKUN
Wspólnik
2009-07-17
2012-12-31
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JÓZEF SIEMBIDA
PREZES
2006-08-31
2011-12-22
VITALI YAKIMOVICH
CZŁONEK
2002-03-28
2006-08-31
VITALI YAKIMOVICH
WICEPREZES
2006-08-31
2013-02-11
ULADZIMIR YAKIMOVICH
WICEPREZES
2006-10-16
2012-04-27
JÓZEF SIEMBIDA
CZŁONEK
2002-03-28
2006-08-31
ULADZIMIR LOKUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-17
2013-02-11
JÓZEF SIEMBIDA
VICE PREZES ZARZĄDU
2012-04-27
2013-02-11
VASYL ZUBCHYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-11
2024-07-01
2002-03-28
2005-06-03
ALBATROSÓW, 14, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2005-06-03
2009-07-17
ALBATROSÓW, 16 A, PIASECZNO, 00-500, PIASECZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie