KRS 0000103170
NIP6280000776
REGON00035182800000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 26 mar 2002 (22 lata temu) 26 mar 2002
Data usunięcia 26 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres OŚWIĘCIMSKA, 50, LIBIĄŻ, 32-590, LIBIĄŻ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6280000776
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 mar 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWŁADYSŁAWA STASZCZYK
Likwidator
2017-05-13
2019-04-26
ANTONI DUSZA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-26
2009-07-22
MARIA BARAN
Członek Organu Nadzoru
2002-03-26
2003-07-29
BOGUSŁAWA ŁOWIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-03-26
2006-08-24
KAZIMIERZ SZAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-26
2003-07-29
STANISŁAW BARTOSZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-26
2015-06-22
JERZY KOZIEŁ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-29
2009-07-22
HALINA ADRABIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-29
2019-04-26
ZDZISŁAWA ZARĘBA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-24
2012-05-24
JÓZEFA STEFANIA KOZIEŁ
Członek Organu Nadzoru
2015-06-22
2019-04-26
KAZIMIERZ SIUDA
Członek Organu Nadzoru
2015-06-22
2019-04-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA
WŁADYSŁAWA STASZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-26
2017-05-13
WIESŁAWA GRUDZIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-26
2017-05-13
BOGUSŁAWA KOCOT
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-26
2017-05-13
2002-03-26
2017-05-13
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie