KRS 0000102791
NIP8392618152
REGON77124904700000
Nazwa"CENTRUM ŁOMIANKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM ŁOMIANKI
Data rejestracji 22 kwi 2002 (22 lata temu) 22 kwi 2002
Data usunięcia 14 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BALICKA, 1C, KRAKÓW, 30-149, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3836900,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8392618152
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
51102029060000170203123395
PKO Oddział 2 w Krakowie
Osiedle Kościuszkowskie 1 31-858 Kraków POLSKA
74203000451110000002074670
BNP Departament Operacji Płatniczych
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
54109016650000000152299330
SANPL 2 Oddział w Krakowie
ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3103Z PRODUKCJA MATERACÓW #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUMARTA IWONA WITEK
Beneficjent
MARTA IWONA WITEK
zgłaszający - członek zarządu
GEO SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU
Wspólnik
2002-04-22
2004-01-27
38.000 (TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.900.000 ZŁ (JEDEN MILION DZIEWIĘĆSET TYSIĘCY)
770939703
HANS JOACHIM TESSNER
Wspólnik
2002-04-22
2004-01-27
38.000 (TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.900.000 ZŁ (JEDEN MILION DZIEWIĘĆSET TYSIĘCY)
ADAM WITEK
Wspólnik
2004-01-27
2018-11-14
10370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 518500 ZŁ
MARTA IWONA WITEK
Wspólnik
2004-01-27
2019-02-14
10369 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3836530 ZŁ
WITEKS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2004-01-27
2018-11-14
55.260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.763.000,- ZŁ
911237783
KAROLINA WITEK
Prokurent
2017-05-18
2019-02-14
PROKURENT SAMOISTNY
MARTA IWONA WITEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, Z ZASTRZEŻENIEM IŻ DO ZAWARCIA IMIENIEM SPÓŁKI UMOWY, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST ZBYCIE, NABYCIE NIERUCHOMOŚCI W CAŁOŚCI LUB UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI, A TAKŻE ZBYCIE LUB NABYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA LUB ZORGANIZOWANEJ JEGO CZĘŚCI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF BOGUSŁAW RACZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-22
2004-01-27
MARTA IWONA WITEK
PREZES ZARZĄDU
2004-01-27
2016-11-08
IWONA ELŻBIETA WĘGRZYN
PREZES ZARZĄDU
2016-11-08
2018-09-17
MARTA WITEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-17
2019-02-14
2002-04-22
2004-09-01
"TOP SHOPPING ŁOMIANKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-22
2004-09-01
GRUNWALDZKA, 211, GDAŃSK, 80-266, GDAŃSK, POLSKA
2004-09-01
2017-05-18
KOLEJOWA, 348, SADOWA, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
2017-05-18
2018-12-19
UL. HANDLOWCÓW, 2, MODLNICZKA, 32-085, MODLNICA, POLSKA
GKm 18/22
2022-12-16
2022-12-14
4488.94 PLN
V GNc 3028/21/S
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Grzegorz Gruszkowski Kancelaria Komornicza nr IX w Zabierzowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie