KRS 0000102583
Nazwa"ICA-EAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaICA-EAST
Data rejestracji 25 mar 2002 (22 lata temu) 25 mar 2002
Data usunięcia 29 wrz 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FRANCUSKA, 27, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOSTANISŁAW MAZUREK
Wspólnik
2002-03-25
2005-09-29
50 NA KWOTĘ 25.000 ZŁ
TADEUSZ ANDRZEJ KOŚCIESZA
Wspólnik
2002-03-25
2005-09-29
25 NA KWOTĘ 12.500 ZŁ
TOMASZ KOŚCIESZA
Wspólnik
2002-03-25
2005-09-29
25 NA KWOTĘ 12.500 ZŁ
TADEUSZ ANDRZEJ KOŚCIESZA
Likwidator
2004-11-08
2005-09-29
STANISŁAW MAZUREK
Likwidator
2004-11-08
2005-09-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (PARAGRAF 21 A.N.).
TOMASZ KOŚCIESZA
PREZES ZARZĄDU
2002-03-25
2004-11-08
STANISŁAW MAZUREK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-03-25
2004-11-08
TADEUSZ ANDRZEJ KOŚCIESZA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-03-25
2004-11-08
2002-03-25
2004-11-08
"ICA-EAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie