KRS 0000102579
REGON00041421000000
NazwaODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "VIOLA" W LUBLINIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaODZIEŻOWA PRACY "VIOLA" W LUBLINIE
Data rejestracji 27 mar 2002 (22 lata temu) 27 mar 2002
Data usunięcia 30 sie 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SKROMNA, 3, LUBLIN, 20-701, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#1821Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #1823Z PRODUKCJA BIELIZNY #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAIRENA POHL
Członek Organu Nadzoru
2004-12-31
2007-08-30
MAŁGORZATA SAWICKA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-31
2007-08-30
JOLANTA DUDZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2007-08-30
MAŁGORZATA EWA WOJCIECHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2004-12-31
ANNA JANCZAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2007-08-30
URSZULA TERESA GUŁKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2004-12-31
HALINA WIESŁAWA OCH
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2004-12-31
JADWIGA DUDA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2004-12-31
JADWIGA MARIA BIAŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-31
2007-08-30
TERESA EWA MALESZA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-31
2007-08-30
WŁODZIMIERZ PILIPIEC
Likwidator
2006-03-16
2007-08-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK). 2. ZARZĄD SKŁADA OŚWIADCZENIE WOLI NA PIŚMIE W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI PODPISUJĄCY ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
WŁODZIMIERZ PILIPIEC
PREZES
2002-03-27
2006-03-16
JANINA ANNA WIŚNIEWSKA
ZASTĘPCA PREZESA
2002-03-27
2004-12-31
BARBARA MARIA SOWA
CZŁONEK
2004-12-31
2006-03-16
2002-03-27
2006-03-16
ODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "VIOLA" W LUBLINIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie