KRS 0000102452
REGON27669639300000
NazwaMARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMARKO
Data rejestracji 26 mar 2002 (22 lata temu) 26 mar 2002
Data usunięcia 09 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STOLARSKA, 8, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7513Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIAMARCIN DARIUSZ KOZIC
Wspólnik
2002-03-26
2005-11-09
15 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ O WARTOŚCI 1500 ZŁ
KAMIL BARTOSZ KOTARSKI
Wspólnik
2002-03-26
2005-11-09
15 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ O WARTOŚCI 1500 ZŁ
KRZYSZTOF ROMAN ŻYŁKA
Wspólnik
2002-03-26
2005-11-09
15 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ O WARTOŚCI 1500 ZŁ
DANIEL RAFAŁ ADAMUS
Wspólnik
2002-03-26
2005-11-09
15 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ O WARTOŚCI 1500 ZŁ
MARCIN DARIUSZ KOZIC
Likwidator
2003-06-05
2005-11-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiMARKO SP. Z O.O. JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MARCIN DARIUSZ KOZIC
PREZES ZARZĄDU
2002-03-26
2003-06-05
KAMIL BARTOSZ KOTARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-26
2003-06-05
KRZYSZTOF ROMAN ŻYŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-26
2003-06-05
DANIEL RAFAŁ ADAMUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-26
2003-06-05
2002-03-26
2003-06-05
MARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie