KRS 0000102143
REGON00816479300000
NazwaSINPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSINPO
Data rejestracji 16 kwi 2002 (22 lata temu) 16 kwi 2002
Data usunięcia 11 wrz 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FARBIARSKA, 19, WARSZAWA, 02 - 862, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJMAŁGORZATA MARIA KOZIK
Wspólnik
2002-04-16
2013-09-11
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500 PLN
ALAN MICHAŁ KOZIK
Wspólnik
2003-07-25
2013-09-11
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.750 PLN
ŁUKASZ JAN KOZIK
Wspólnik
2003-07-25
2013-09-11
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.750 PLN
MAŁGORZATA MARIA KOZIK
Likwidator
2011-06-02
2013-09-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT
MAŁGORZATA MARIA KOZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-16
2011-06-02
ŁUKASZ JAN KOZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-16
2011-06-02
2002-04-16
2011-06-02
"SINPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie