KRS 0000102133
NIP7492108970
REGON16007554800000
NazwaW.G.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaW.G.G.
Data rejestracji 25 mar 2002 (22 lata temu) 25 mar 2002
Data usunięcia 23 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JAN PAWŁA II, 30, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-220, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEJÓZEF NORBERT SUS
reprezentant
JOSEF GRUNWALD
Beneficjent
JENS KLAUS GRUNERT
Beneficjent
1955-09-23
JENS KLAUS GRUNERT
Wspólnik
2002-03-25
2021-02-23
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁ
1955-09-23
W.G.F. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2002-03-25
2021-02-23
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000 ZŁ
531521430
ABRAHAM WOLLHANDLER
Wspólnik
2002-03-25
2020-05-18
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ
W.G.F. GRUNDSTUCKSVERWALTUNG GMBH
Wspólnik
2002-03-25
2021-02-23
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
JOSEF ARON GRUNWALD
Wspólnik
2020-05-18
2021-02-23
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ (1/5) ZE STEVEM HENRYM GRUNWALD, DAVY ELIE GRUNWALD, CELINE SARA GRUNWALD I SAMUELEM GRUNWALD
SAMUEL GRUNWALD
Wspólnik
2020-05-18
2021-02-23
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ (1/5) Z JOSEFEM ARONEM GRUNWALD, STEVEM HENRYM GRUNWALD, DAVY ELIE GRUNWALD, CELINE SARA GRUNWALD
CELINE SARA GRUNWALD
Wspólnik
2020-05-18
2021-02-23
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ (1/5) Z JOSEFEM ARONEM GRUNWALD, STEVEM HENRYM GRUNWALD, DAVY ELIE GRUNWALD, SAMUELEM GRUNWALD
STEVE HENRY GRUNWALD
Wspólnik
2020-05-18
2021-02-23
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ (1/5) Z JOSEFEM ARONEM GRUNWALD, DAVY ELIE GRUNWALD, CELINE SARA GRUNWALD,SAMUELEM GRUNWALD
1981-06-24
DAVY ELIE GRUNWALD
Wspólnik
2020-05-18
2021-02-23
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ (1/5) Z JOSEFEM ARONEM GRUNWALD, STEVEM HENRYM GRUNWALD, CELINE SARA GRUNWALD, SAMUELEM GRUNWALD
JOSEF GRUNWALD
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI W.G.F. POLSKA SP. Z O.O., DO KTÓREJ NALEŻY 40% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
JENS KLAUS GRUNERT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JÓZEF NORBERT SUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-25
2021-02-23
2002-03-25
2021-02-23
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-25
2021-02-23
W.G.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-25
2021-02-23
ALEJA JAN PAWŁA II, 30, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-220, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
2020-08-28
2021-02-23
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2020-08-28
2021-02-23
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2020-08-28
2021-02-23
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2020-08-28
2021-02-23
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie